厦门骐俊物联科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骆铁 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2018-08-23至2024-08-12 | 0.00 | 1238万 | 2021-08-17 |
林志强 | 董事 | - | - | - | 2017-09-11至2024-08-12 | 0.00 | 1708万 | 2021-08-17 |
林科闯 | 董事 | - | - | - | 2017-09-11至2024-08-12 | 0.00 | - | 2021-08-17 |
付立群 | 董事 | 博士 | 女 | 42 | 2019-01-11至2024-08-12 | - | - | 2021-08-17 |
邹慧 | 董事,总经理 | 本科 | 女 | 47 | 2021-01-26至2024-08-12 | - | - | 2021-08-17 |
吴德青 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 45 | 2020-05-22至2024-08-12 | - | 4万 | 2021-08-17 |
陈卫东 | 监事 | 大专 | 男 | 52 | 2022-05-17至2024-08-12 | - | 2.6万 | 2022-05-19 |
李勇兵 | 职工监事 | 本科 | 男 | 43 | 2023-08-08至2024-08-12 | - | - | 2023-08-10 |
卢潇 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2020-05-22至2024-08-12 | - | 4.5万 | 2021-08-17 |
骆苗蓉 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 33 | 2018-08-23至2024-08-12 | - | - | 2021-08-17 |
评论