黑龙江北大荒农业股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马忠峙 | 代董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 52 | 2024-03-27至今 | 94.28万 | - | 2024-03-29 |
王守江 | 董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2020-11-05至今 | - | - | 2020-11-06 |
朱启臻 | 独立董事 | - | 男 | 67 | 2020-11-05至今 | 10.00万 | - | 2020-11-06 |
郭丹 | 独立董事 | 博士 | 女 | 54 | 2020-11-05至今 | 10.00万 | - | 2020-11-06 |
王吉恒 | 独立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2020-11-05至今 | 10.00万 | - | 2020-11-06 |
赵世君 | 独立董事 | 博士 | 男 | 57 | 2020-11-05至今 | 10.00万 | - | 2020-11-06 |
高建国 | 董事,副总经理 | 博士 | 男 | 52 | 2021-07-28至今 | 77.24万 | - | 2021-07-29 |
杨宪君 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 60 | 2020-11-05至今 | 58.31万 | - | 2020-11-06 |
王洪宽 | 监事 | 本科 | 男 | 45 | 2021-07-28至今 | - | - | 2021-07-29 |
顾宁 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 56 | 2022-05-24至今 | 48.99万 | - | 2022-05-25 |
姜耀辉 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2022-07-04至今 | 75.27万 | - | 2022-07-05 |
李国良 | 总会计师 | 硕士 | 男 | 46 | 2022-07-04至今 | 75.00万 | - | 2022-07-05 |
评论
黑龙江北大荒丰威食品有限公司
黑龙江北大荒丰威食品有限公司,成立于2006年,位于黑龙江省哈尔滨市,是一家以从事食品制造业为主的企业。企业注册资本12500万人民币,实缴资本12500万人民币。
黑龙江北大荒丰威食品有限公司
0
黑龙江北大荒现代农业服务集团有限公司
黑龙江北大荒现代农业服务集团有限公司(曾用名:黑龙江北大荒种业集团有限公司),成立于2003年,位于黑龙江省哈尔滨市,是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本40076万人民币,实缴资本40076万
黑龙江北大荒现代农业服务集团有限公司
0
北大荒营销股份有限公司
销售食品;粮食收购;购销蘑菇、木耳;道路货物运输代理服务(限分公司经营);承办展览展示;仓储服务;信息咨询(中介除外);分包服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售日用品、纸制品、机械设备、木材
北大荒营销股份有限公司
0
黑龙江象屿农业物产有限公司
一般项目:食用农产品初加工;粮食收购;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);化肥销售;肥料销售;土壤与肥料的复混加工;食用农产品批发;食品销售(仅销售预包装食品);饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;
黑龙江象屿农业物产有限公司
0