北京新片场传媒股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尹兴良 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 37 | 2015-07-10至2024-09-14 | - | 1013万 | 2021-09-29 |
张盼 | 董事 | 硕士 | 女 | 35 | 2020-05-22至2024-09-14 | - | - | 2021-09-16 |
刘英俊 | 董事 | 本科 | 男 | 36 | 2021-09-15至2024-09-14 | - | - | 2021-09-16 |
李扬 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 37 | 2015-07-10至2024-09-14 | - | 101.2万 | 2021-09-29 |
陈跃 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 36 | 2015-07-10至2024-09-14 | - | 215万 | 2021-09-29 |
张弛 | 董事 | - | - | - | 2018-05-15至2024-09-14 | 0.00 | - | 2021-09-16 |
张永康 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2018-07-12至2024-09-14 | 0.00 | - | 2021-09-16 |
周迪 | 董事 | 本科 | 男 | 36 | 2018-07-12至2024-09-14 | - | 114.5万 | 2021-09-16 |
任鹏 | 董事 | 硕士 | 男 | 42 | 2020-03-31至2024-09-14 | 0.00 | - | 2021-09-16 |
李知庭 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 44 | 2024-01-19至2024-09-14 | - | - | 2024-01-23 |
孙婕 | 董事,财务负责人 | 硕士 | 女 | 41 | 2024-01-19至2024-09-14 | - | - | 2024-01-23 |
刘飞 | 监事会主席 | 博士 | 男 | 36 | 2024-01-19至2024-09-14 | - | - | 2024-01-23 |
孙姗 | 监事 | 本科 | 女 | 35 | 2024-01-19至2024-09-14 | - | - | 2024-01-23 |
杨洋 | 职工监事 | - | 男 | 39 | 2023-12-18至2024-09-14 | - | - | 2023-12-20 |
评论
北京理想传媒股份有限公司
北京理想传媒股份有限公司(曾用名:理想天齐国际文化传媒(北京)有限公司),成立于2011年,位于北京市,是一家以从事广播、电视、电影和录音制作业为主的企业。企业注册资本1000.2万人民币,超过了86
北京理想传媒股份有限公司
0
北京金色池塘传媒股份有限公司
北京金色池塘传媒股份有限公司(曾用名:北京金色池塘影视文化有限公司),成立于1996年,天正汇金成员,位于北京市,是一家以从事广播、电视、电影和录音制作业为主的企业。企业注册资本8182.6185万人
北京金色池塘传媒股份有限公司
0
上海新云传媒股份有限公司
设计、制作、发布、代理各类广告,建筑装潢,工艺礼品、五金交电、纸制品、日用百货、劳防用品(除专控)、办公用品的销售,企业形象策划、商务信息咨询(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
上海新云传媒股份有限公司
0