无锡祥生医疗科技股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莫若理 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 女 | 50 | 2023-08-25至2026-08-24 | 78.04万 | 2646万 | 2023-08-28 |
周峰 | 董事,董事会秘书,副总经理,财务负责人 | 本科 | 男 | 47 | 2017-08-30至2026-08-24 | 83.50万 | - | 2023-08-28 |
李寿喜 | 独立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2023-08-25至2026-08-24 | 4.220万 | - | 2023-08-28 |
宋安成 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-08-25至2026-08-24 | 4.220万 | - | 2023-08-28 |
莫善珏 | 董事 | 本科 | 男 | 84 | 2017-08-30至2026-08-24 | 27.00万 | - | 2023-08-28 |
胡耀新 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 55 | 2023-08-25至2026-08-24 | 7.790万 | - | 2023-08-28 |
张勇 | 监事 | 本科 | 男 | 40 | 2023-08-25至2026-08-24 | 103.6万 | - | 2023-08-28 |
龚栋梁 | 监事 | 硕士 | 男 | 43 | 2023-08-25至2026-08-24 | 23.71万 | - | 2023-08-28 |
评论