石家庄育才药用包装材料股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王九天 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 47 | 2017-07-12至今 | - | 202.7万 | 2021-05-17 |
千山 | 董事 | 博士 | 男 | 56 | 2021-05-14至今 | - | - | 2021-05-17 |
尚国栋 | 董事,总经理 | 高中 | 男 | 52 | 2017-07-12至今 | - | 1078万 | 2021-05-17 |
李俊梅 | 董事,副总经理 | 大专 | 女 | 60 | 2017-07-12至今 | - | 156.4万 | 2021-05-17 |
路文革 | 董事,副总经理 | 高中 | 男 | 52 | 2017-07-12至今 | - | 101.9万 | 2021-05-17 |
董树青 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 58 | 2021-05-14至今 | - | - | 2021-05-17 |
杨景起 | 监事 | 本科 | 男 | 80 | 2021-05-14至今 | - | 204万 | 2021-05-17 |
左峰 | 职工监事 | 本科 | 男 | 48 | 2021-05-13至今 | - | - | 2021-05-17 |
刘菊娥 | 财务总监 | 本科 | 女 | 61 | 2019-05-14至今 | - | - | 2021-05-17 |
何晓萌 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 32 | 2017-07-12至今 | - | 1.5万 | 2021-05-17 |
吴军校 | 总工程师 | 高中 | 男 | 51 | 2017-07-12至今 | - | 16.73万 | 2021-05-17 |
评论