上海大力人良科技发展股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡李宏 | 董事长,董事 | - | - | - | 2023-12-27至2024-11-09 | - | - | 2023-12-27 |
彭小露 | 董事 | - | - | - | 2023-12-24至2024-11-09 | - | - | 2023-12-26 |
刘团结 | 董事 | - | - | - | 2023-12-24至2024-11-09 | - | - | 2023-12-26 |
任双 | 董事 | - | - | - | 2023-12-24至2024-11-09 | - | - | 2023-12-26 |
贾灿 | 董事,总经理,财务负责人 | - | - | - | 2023-12-24至2024-11-09 | - | 1.6万 | 2023-12-26 |
朱磊 | 监事会主席 | - | - | - | 2023-12-27至2024-11-09 | - | 57.4万 | 2023-12-27 |
马馨怡 | 监事 | - | - | - | 2023-12-24至2024-11-09 | - | - | 2023-12-26 |
胡可 | 职工监事 | - | - | - | 2023-12-08至2024-11-09 | - | - | 2023-12-08 |
评论