广东天龙科技集团股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冯毅 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 59 | 2007-07-23至2025-07-20 | 100.0万 | 1.707亿 | 2022-08-03 |
陈东阳 | 董事,副总经理,财务负责人 | 本科 | 男 | 49 | 2019-07-22至2025-07-20 | 100.0万 | 41.8万 | 2022-08-03 |
宋铁波 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2019-07-22至2025-07-20 | 10.00万 | - | 2022-07-22 |
蔡威 | 董事 | 硕士 | 男 | 35 | 2022-07-21至2025-07-20 | 135.2万 | 10万 | 2022-07-22 |
李映照 | 独立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2022-07-21至2025-07-20 | 10.00万 | - | 2022-07-22 |
陈佳 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 37 | 2019-08-02至2025-07-20 | 21.91万 | - | 2022-08-03 |
毛珍珍 | 监事 | 大专 | 女 | 38 | 2022-07-21至2025-07-20 | 21.45万 | - | 2022-07-22 |
王彦婷 | 职工监事 | 本科 | 女 | 27 | 2023-10-31至2025-07-20 | 9.270万 | - | 2023-10-31 |
梅琴 | 副总经理 | 硕士 | 女 | 39 | 2019-03-04至2025-07-20 | 100.0万 | 38万 | 2022-08-03 |
王晶 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 女 | 42 | 2019-04-26至2025-07-20 | 80.00万 | 32.55万 | 2022-08-03 |
冯鸣 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 37 | 2019-08-02至2025-07-20 | 90.70万 | - | 2022-08-03 |
王娜 | 副总经理 | 硕士 | 女 | 43 | 2019-08-02至2025-07-20 | 360.0万 | 473.8万 | 2022-08-03 |
冯羽健 | 副总经理 | 本科 | 女 | 44 | 2022-08-02至2025-07-20 | 132.9万 | 67.79万 | 2022-08-03 |
评论
广东天龙科技集团股份有限公司
广东天龙科技集团股份有限公司(曾用名:广东天龙油墨集团股份有限公司),成立于2001年,广东天龙科技集团成员,位于广东省肇庆市,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本75852.
广东天龙科技集团股份有限公司
0
广东雄塑科技集团股份有限公司
广东雄塑科技集团股份有限公司(曾用名:广东雄塑科技实业有限公司),成立于2004年,广东雄塑科技集团成员,位于广东省佛山市,是一家以从事橡胶和塑料制品业为主的企业。企业注册资本35813.1567万人
广东雄塑科技集团股份有限公司
0
广东茉莉数字科技集团股份有限公司
科技信息咨询服务;信息技术咨询服务;广告业;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);文化艺术咨询
广东茉莉数字科技集团股份有限公司
0
广东圣火传媒科技集团股份有限公司
广东圣火传媒科技集团股份有限公司(曾用名:广东圣火传媒科技股份有限公司),成立于2013年,位于广东省广州市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本4173.95万人民币,实缴资本4
广东圣火传媒科技集团股份有限公司
0
广东太力科技集团股份有限公司
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;
广东太力科技集团股份有限公司
0
广东天龙油墨有限公司
统一社会信用代码91441283MA4ULQ5682法定代表人廖星注册资本27570.61万成立日期2016-01-27企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号441
广东天龙油墨有限公司
0