光大嘉宝股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏晓鹏 | 代董事长,副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 48 | 2024-01-19至今 | - | - | 2024-01-20 |
陈宏飞 | 董事,总裁 | 硕士 | 男 | 50 | 2017-05-12至2026-05-21 | 124.8万 | - | 2023-05-23 |
王幸千 | 副总裁 | 本科 | 男 | 53 | 2012-04-23至2026-05-21 | 113.4万 | - | 2023-05-23 |
金红 | 副总裁,财务负责人 | 本科 | 女 | 51 | 2023-10-19至2026-05-21 | 73.11万 | - | 2023-10-20 |
王玉华 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2017-05-12至2026-05-21 | - | - | 2023-05-23 |
严凌 | 董事 | 大专 | 男 | 53 | 2019-12-23至2026-05-21 | - | - | 2023-05-23 |
岳彩轩 | 董事 | 博士 | 男 | 49 | 2020-05-19至2026-05-21 | - | - | 2023-05-23 |
李婉丽 | 独立董事 | 博士 | 女 | 61 | 2023-05-22至2026-05-21 | 9.230万 | - | 2023-05-23 |
张光杰 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2022-11-16至2026-05-21 | 15.12万 | - | 2023-05-23 |
连重权 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2022-02-25至2026-05-21 | 15.12万 | - | 2023-05-23 |
朱维强 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 58 | 2024-04-03至2026-05-21 | - | - | 2024-04-04 |
薛贵 | 监事 | 博士 | 男 | 50 | 2022-02-25至2026-05-21 | - | - | 2023-05-23 |
陈彬衍 | 职工监事 | 本科 | 男 | 38 | 2024-01-19至2026-05-21 | - | - | 2024-01-20 |
孙红良 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 55 | 2000-10-11至2026-05-21 | 88.44万 | 5.834万 | 2023-05-23 |
评论
光大嘉宝股份有限公司
光大嘉宝股份有限公司(曾用名:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司),成立于1994年,光大控股创业投资成员,位于上海市,是一家以从事房地产业为主的企业。企业注册资本149968.5402万人民币,超过了
光大嘉宝股份有限公司
0
光大证券股份有限公司
价值理念
光大证券
公司秉承“为国家图富强,为天下聚财富”的核心价值观和“合规稳健,创新发展”的经营理念,积极投身于国内外资本市场,资本充足、内控严密、运营安全、服务优质、效益良好、创新能力和市场竞争能力突出。
各项业务迅速发展,在巩固证券承销、证券经纪、资产管理、证券投资、基金管理
光大证券股份有限公司
0
海宁市嘉宝小额贷款股份有限公司
统一社会信用代码913304005826941019法定代表人钱心禹注册资本12000万人民币成立日期2011-09-21企业类型其他股份有限公司(非上市)登记状态存续工商注册号33040000001
海宁市嘉宝小额贷款股份有限公司
0
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司
一般项目:生物农药技术研发;化肥销售;污水处理及其再生利用;固体废物治理;环境保护专用设备制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);工程管理服务。(除依法须经批准的
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司
0
深圳嘉丽宝精工股份有限公司
企业类型股份有限公司(非上市)登记状态存续统一社会信用代码91440300079808749T法定代表人赵广杰成立日期2013-09-12注册资本769.2308万人民币工商注册号4403071079
深圳嘉丽宝精工股份有限公司
0
光大云付互联网股份有限公司
统一社会信用代码91310000332588197R法定代表人侯钰敏注册资本20000万人民币成立日期2015-04-16企业类型其他股份有限公司(非上市)人员规模20-99人登记状态存续工商注册号3
光大云付互联网股份有限公司
0