漳州佳龙科技股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔡松华 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 55 | 2014-11-25至2026-07-05 | - | 3650万 | 2023-07-07 |
王志强 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 55 | 2014-11-25至2026-07-05 | - | 103万 | 2023-07-07 |
姜莹 | 董事,总经理 | 本科 | 女 | 35 | 2019-05-09至2026-07-05 | - | 9万 | 2024-04-23 |
黄志强 | 董事 | 本科 | 男 | 55 | 2022-04-08至2026-07-05 | - | 15.6万 | 2023-07-07 |
李晓彬 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 35 | 2024-05-08至2026-07-05 | - | 6.9万 | 2024-05-08 |
陈小林 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 45 | 2023-07-06至2026-07-05 | - | 21.6万 | 2023-07-07 |
黄向阳 | 监事 | 大专 | 男 | 46 | 2019-05-09至2026-07-05 | - | 28万 | 2023-07-07 |
叶文杰 | 职工监事 | 大专 | 男 | 37 | 2024-04-22至2026-07-05 | - | - | 2024-04-23 |
张晓泉 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 50 | 2022-06-30至2026-07-05 | - | 9万 | 2023-07-07 |
郭学峰 | 副总经理 | 本科 | 男 | 39 | 2024-01-25至2026-07-05 | - | - | 2024-01-26 |
游水香 | 董事会秘书 | 中专 | 女 | 46 | 2014-11-25至2026-07-05 | - | 22.5万 | 2023-07-07 |
评论
佳龙科技
成立于2000年,专业从事自动计量包装设备、自动真空包装设备、自动化包装生产线、包装车间系统集成等设备的研发与销售的人工智能包装设备制造商,在大米、杂粮等行业广泛应用漳州佳龙科技股份有限公司成立于20
佳龙科技
0
深圳安培龙科技股份有限公司
深圳安培龙科技股份有限公司(曾用名:深圳市安培盛科技有限公司),成立于2004年,安培龙成员,位于广东省深圳市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本7569.3835万
深圳安培龙科技股份有限公司
0
深圳市星龙科技股份有限公司
深圳市星龙科技股份有限公司(曾用名:深圳市星龙科技有限公司),成立于2004年,位于广东省深圳市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本2400万人民币,超过了97%的广东省同行,实
深圳市星龙科技股份有限公司
0
湖北东龙科技股份有限公司
湖北东龙科技股份有限公司,成立于2010年,武汉东龙电子科技成员,位于湖北省武汉市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本3300万人民币,超过了95%的湖北省同行,实缴资本3000万人民
湖北东龙科技股份有限公司
0