广州信维电子科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋陆怡 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2015-08-08至2024-08-22 | - | 3058万 | 2021-08-23 |
刘霞 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 大专 | 女 | 41 | 2017-06-05至2024-08-22 | - | 114.1万 | 2021-08-23 |
高明珠 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2015-08-08至2024-08-22 | - | 378万 | 2021-08-23 |
林珍 | 董事,副总经理 | 大专 | 女 | 42 | 2015-08-08至2024-08-22 | - | 378万 | 2021-08-23 |
徐璐 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2015-08-08至2024-08-22 | - | 343.7万 | 2021-08-23 |
李超 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 41 | 2021-04-02至2024-08-22 | - | - | 2021-08-23 |
张丽 | 职工监事 | 大专 | 女 | 44 | 2015-08-08至2024-08-22 | - | - | 2021-08-23 |
张远芬 | 职工监事 | 大专 | 女 | 39 | 2015-08-08至2024-08-22 | - | - | 2021-08-23 |
张燕婷 | 财务总监 | 本科 | 女 | 46 | 2015-08-08至2024-08-22 | - | - | 2021-08-23 |
评论