上海灵动微电子股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴忠洁 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 50 | 2015-05-14至今 | 57.89万 | 1128万 | 2018-05-28 |
CHENLIANG | 董事 | 博士 | 男 | 69 | 2019-01-18至今 | - | - | 2019-01-22 |
孙玉望 | 董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2016-04-19至今 | 0.00 | - | 2018-05-28 |
娄方超 | 董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2015-05-14至今 | 52.20万 | 262.8万 | 2018-05-28 |
蒋醒元 | 董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2015-05-14至今 | 53.02万 | 279.3万 | 2018-05-28 |
张波 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2015-05-14至今 | 47.28万 | 199万 | 2018-05-28 |
伏冬哲 | 董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2017-12-01至今 | 0.00 | - | 2018-05-28 |
朱训青 | 董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2017-12-01至今 | 0.00 | - | 2018-05-28 |
曾宏 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 44 | 2015-05-14至今 | 53.65万 | - | 2018-05-28 |
向芬 | 监事 | 本科 | 女 | 37 | 2019-01-18至今 | - | - | 2019-01-22 |
孙侃 | 职工监事 | 本科 | 男 | 36 | 2018-03-23至今 | - | - | 2018-05-28 |
龚振敏 | 财务总监 | - | - | - | 2016-04-26至今 | 22.92万 | - | 2018-05-28 |
刘慧 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 32 | 2017-05-12至今 | 12.77万 | - | 2018-05-28 |
评论
泰凌微电子(上海)股份有限公司
泰凌微电子(上海)股份有限公司(曾用名:泰凌微电子(上海)有限公司),成立于2010年,位于上海市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本24000万人民币,超过了96%
泰凌微电子(上海)股份有限公司
0
上海芯强微电子股份有限公司
上海芯强微电子股份有限公司(曾用名:上海芯强微电子有限公司),成立于2010年,位于上海市,是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本2260万人民币,超过了97%的上海市同行,实缴资本1610万人民
上海芯强微电子股份有限公司
0
上海新相微电子股份有限公司
上海新相微电子股份有限公司(曾用名:新相微电子(上海)有限公司),成立于2005年,新相微成员,位于上海市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本45952.9412万人
上海新相微电子股份有限公司
0
上海微电子装备(集团)股份有限公司
半导体装备、泛半导体装备、高端智能装备的开发、设计、制造、销售及技术服务,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
上海微电子装备(集团)股份有限公司
0
芯原微电子(上海)股份有限公司
芯原微电子(上海)股份有限公司(曾用名:芯原微电子(上海)有限公司),成立于2001年,位于上海市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本49991.1232万人民币,实缴资本369
芯原微电子(上海)股份有限公司
0