宁波飞润海洋生物科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谢光辉 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 51 | 2015-12-17至今 | 0.00 | - | 2019-11-08 |
严美奋 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 70 | 2015-12-17至今 | - | 656万 | 2019-11-08 |
张林楠 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 62 | 2015-12-17至今 | - | 435.6万 | 2019-11-08 |
李安江 | 董事 | 大专 | 男 | 68 | 2015-12-17至今 | 0.00 | 290.4万 | 2019-11-08 |
孙新岚 | 董事 | 本科 | 男 | 33 | 2019-11-06至今 | 0.00 | - | 2019-11-08 |
丁初兴 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 73 | 2015-12-17至今 | 0.00 | 290.4万 | 2019-11-08 |
陈志平 | 监事 | 高中 | 男 | 52 | 2015-12-17至今 | 0.00 | 145.2万 | 2019-11-08 |
严建一 | 职工监事 | 大专 | 男 | 42 | 2019-10-18至今 | - | 110.8万 | 2019-10-22 |
李国忠 | 董事会秘书,财务负责人 | 大专 | 男 | 54 | 2018-04-23至今 | - | - | 2021-04-29 |
评论