上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈茂华 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 49 | 2018-06-21 至 2024-06-07 | - | 801.4万 | 2019-06-25 |
熊志勇 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2018-06-21 至 2024-06-07 | - | 416.4万 | 2019-06-25 |
熊志刚 | 董事,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 46 | 2018-06-21 至 2024-06-07 | - | 216.8万 | 2019-06-25 |
熊龙国 | 董事,副总经理 | 高中 | 男 | 45 | 2018-06-21 至 2024-06-07 | 0.00 | 342.7万 | 2021-06-08 |
熊素珍 | 董事 | 高中 | 女 | 49 | 2018-06-21 至 2024-06-07 | 0.00 | - | 2019-06-25 |
李春明 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 43 | 2018-06-21 至 2024-06-07 | - | 13.92万 | 2019-06-25 |
詹火旺 | 职工监事 | 初中 | 男 | 42 | 2018-06-21 至 2024-06-07 | - | 7.336万 | 2019-06-25 |
陈宇 | 职工监事 | 大专 | 男 | 35 | 2018-06-21 至 2024-06-07 | - | 2.822万 | 2019-06-25 |
王芬 | 财务负责人 | 大专 | 女 | 44 | 2020-04-09 至 2024-06-07 | - | - | 2020-04-10 |
评论
上海华厦投资管理股份有限公司
投资管理与咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,市场营销策划,会展服务,企业登记代理,办公用品、礼品的销售,广告设计、制作,实业投资,国内劳务派遣,知识产权代理(除专利代理),教育信息咨询(除中介、家教、
上海华厦投资管理股份有限公司
0
上海摩尔口腔医院管理集团股份公司
投资管理,实业投资,医疗行业投资,医药咨询、健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),企业管理咨询(除经纪),一类医疗器械、医疗器械中体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家
上海摩尔口腔医院管理集团股份公司
0
上海申养投资管理股份有限公司
投资管理,资产管理,实业投资,养老产业投资,创业投资,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),投资咨询,商务信息咨询,企业管理咨询,财务咨询,营养健康咨询服务,旅游咨询,
上海申养投资管理股份有限公司
0