昆山东威科技股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘建波 | 董事长,董事,总经理 | 中专 | 男 | 45 | 2019-05-16 至 2025-05-12 | 180.0万 | 7045万 | 2022-05-17 |
李阳照 | 董事,副总经理 | 中专 | 男 | 45 | 2019-05-16 至 2025-05-12 | 70.01万 | 789.5万 | 2022-05-17 |
聂小建 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 48 | 2019-05-16 至 2025-05-12 | 160.0万 | 592.4万 | 2022-05-17 |
江泽军 | 董事 | 大专 | 男 | 48 | 2019-05-16 至 2025-05-12 | 173.5万 | 368.8万 | 2022-05-14 |
肖治国 | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2019-05-16 至 2025-05-12 | 214.1万 | 1007万 | 2022-05-14 |
石国伟 | 董事 | 初中 | 男 | 44 | 2019-05-16 至 2025-05-12 | 82.44万 | 298.5万 | 2022-05-14 |
陆华明 | 独立董事 | 大专 | 男 | 62 | 2019-07-26 至 2025-05-12 | 10.00万 | - | 2022-05-14 |
王龙基 | 独立董事 | 大专 | 男 | 84 | 2022-05-13 至 2025-05-12 | 10.00万 | - | 2022-05-14 |
马捷 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 68 | 2022-05-13 至 2025-05-12 | 10.00万 | - | 2022-05-14 |
钟金才 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 49 | 2019-05-16 至 2025-05-12 | 73.82万 | 175万 | 2022-05-17 |
危勇军 | 监事 | 大专 | 男 | 44 | 2019-05-16 至 2025-05-12 | 42.01万 | 578万 | 2022-05-14 |
张振 | 监事 | 本科 | 男 | 46 | 2022-05-13 至 2025-05-12 | 218.3万 | 23.68万 | 2022-05-14 |
周湘荣 | 副总经理,财务负责人 | 本科 | 男 | 61 | 2019-05-16 至 2025-05-12 | 140.0万 | 106.6万 | 2022-05-17 |
徐佩佩 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 40 | 2023-07-21 至 2025-05-12 | 29.51万 | - | 2023-07-25 |
评论