浙江迪恩生物科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王旻子 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 52 | 2015-01-27至今 | - | 710.3万 | 2021-01-27 |
魏建良 | 董事,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 55 | 2015-01-27至今 | - | 387.2万 | 2021-01-27 |
程晔 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2015-01-27至今 | - | 439.2万 | 2021-01-27 |
张明洲 | 董事 | 博士 | 男 | 54 | 2015-01-27至今 | - | 307.2万 | 2021-01-27 |
姚雨辰 | 董事 | 大专 | 男 | 41 | 2021-01-26至今 | - | 121.8万 | 2021-01-27 |
费锴 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 41 | 2021-01-26至今 | - | - | 2021-01-27 |
汪水华 | 监事 | 本科 | 男 | 37 | 2015-01-27至今 | - | - | 2021-01-27 |
朱泽宇 | 职工监事 | 大专 | 男 | 34 | 2021-01-08至今 | - | - | 2021-01-11 |
蒋碧云 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 39 | 2020-11-26至今 | - | - | 2021-01-27 |
评论