上海东尚信息科技股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒋振山 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 45 | 2015-02-26至今 | - | 420.1万 | 2018-03-07 |
田磊 | 董事 | 本科 | 男 | 41 | 2015-02-26至今 | - | 76.9万 | 2018-02-26 |
于学杰 | 董事 | 高中 | 男 | 39 | 2015-02-26至今 | - | 112万 | 2018-02-26 |
孙晨 | 董事,财务负责人 | 硕士 | 女 | 45 | 2015-02-26至今 | - | 316.4万 | 2018-03-07 |
蒋凤萍 | 董事 | 大专 | 女 | 55 | 2015-02-26至今 | 0.00 | 28万 | 2018-02-26 |
陈爱萍 | 董事 | 初中 | 女 | 69 | 2015-02-26至今 | 0.00 | 167.3万 | 2018-02-26 |
蒋莹雯 | 董事 | 本科 | 女 | 37 | 2018-02-23至今 | - | - | 2018-02-26 |
罗俊生 | 监事会主席 | 中专 | 男 | 33 | 2015-02-26至今 | - | 21万 | 2018-03-07 |
陈文娟 | 职工监事 | 本科 | 女 | 36 | 2015-02-26至今 | - | - | 2018-02-07 |
张永锋 | 职工监事 | - | - | - | 2017-12-21至今 | - | - | 2018-02-07 |
陈炜 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 41 | 2018-03-06至今 | - | - | 2018-03-07 |
评论