森霸传感科技股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单森林 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 62 | 2015-06-14至2027-05-15 | 60.48万 | 2966万 | 2024-05-16 |
张慧 | 副董事长,董事 | 大专 | 女 | 44 | 2021-04-12至2027-05-15 | 55.04万 | - | 2024-05-16 |
倪骁然 | 独立董事 | 博士 | 男 | 34 | 2024-01-31至2027-05-15 | - | - | 2024-05-16 |
单颖 | 董事,副总经理 | 硕士 | 女 | 32 | 2021-04-12至2027-05-15 | 59.61万 | 922.3万 | 2024-05-16 |
王征 | 独立董事 | 博士 | 女 | 56 | 2021-04-12至2027-05-15 | 6.000万 | - | 2024-05-16 |
李书亚 | 独立董事 | 本科 | 男 | 60 | 2021-04-12至2027-05-15 | 6.000万 | - | 2024-05-16 |
邓婧 | 董事,副总经理 | 大专 | 女 | 42 | 2024-05-16至2027-05-15 | 48.48万 | 6750 | 2024-05-16 |
马桂林 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 47 | 2021-04-12至2027-05-15 | 16.94万 | - | 2024-05-16 |
孙玉珍 | 监事 | 本科 | 女 | 59 | 2021-04-12至2027-05-15 | 17.16万 | - | 2024-05-16 |
白旭春 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 52 | 2021-03-25至2027-05-15 | 48.52万 | - | 2024-04-26 |
邹洋 | 董事会秘书,副总经理,财务负责人 | 硕士 | 男 | 41 | 2020-04-30至2027-05-15 | 72.10万 | - | 2024-05-16 |
廉五州 | 总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2022-03-11至2027-05-15 | 92.52万 | - | 2024-05-16 |
邓再宏 | 副总经理 | 大专 | 女 | 39 | 2022-04-28至2027-05-15 | 55.24万 | - | 2024-05-16 |
评论
森霸传感科技股份有限公司
森霸传感科技股份有限公司(曾用名:南阳森霸光电股份有限公司),成立于2005年,位于河南省南阳市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本28273.5119万人民币,实缴
森霸传感科技股份有限公司
0
上海兰宝传感科技股份有限公司
传感器、工业自动控制系统装置、通用仪器仪表、环境保护专用设备、信息系统识别设备的开发、制造、批发、零售及技术咨询、技术服务;软件开发,集成电路设计,信息系统集成服务,信息技术咨询服务;机械零部件设计、
上海兰宝传感科技股份有限公司
0
北京中立格林传感科技股份有限公司
北京中立格林传感科技股份有限公司(曾用名:北京中立格林控制技术有限公司),成立于1999年,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本3960万人民币,超过了96%的北京市同
北京中立格林传感科技股份有限公司
0
上海洗霸科技股份有限公司
上海洗霸科技股份有限公司(曾用名:上海洗霸科技有限公司),成立于1994年,上海洗霸成员,位于上海市,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本17429.2973万人民币,超过了9
上海洗霸科技股份有限公司
0
西安优森思传感科技有限公司
传感器、变送器、仪器仪表、测控设备、铁路通信信号器材、机车电器机械及配件、机电产品、计算机软件、网络系统设备、物联网设备的研发、生产与销售;计算机软件领域内技术咨询、技术服务、技术转让;电子元器件、检
西安优森思传感科技有限公司
0
宁波柯力传感科技股份有限公司
宁波柯力传感科技股份有限公司(曾用名:宁波柯力电气制造有限公司),成立于2002年,柯力传感成员,位于浙江省宁波市,是一家以从事仪器仪表制造业为主的企业。企业注册资本28250.4992万人民币,超过
宁波柯力传感科技股份有限公司
0