上海华培数能科技(集团)股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴怀磊 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2016-11-30 至 2025-12-27 | 101.6万 | 2468万 | 2022-12-29 |
薄卫忠 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2022-12-28 至 2025-12-27 | 83.68万 | 12.69万 | 2022-12-29 |
龚宇烈 | 董事 | 博士 | 男 | 46 | 2022-12-28 至 2025-12-27 | 12.00万 | - | 2022-12-29 |
曲荣海 | 董事 | 博士 | 男 | 55 | 2022-12-28 至 2025-12-27 | 12.00万 | - | 2022-12-29 |
葛蕴珊 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2022-12-28 至 2025-12-27 | 12.00万 | - | 2022-12-29 |
唐晓峰 | 独立董事 | 本科 | 男 | 51 | 2022-12-28 至 2025-12-27 | 12.00万 | - | 2022-12-29 |
冯轲 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 38 | 2022-12-28 至 2025-12-27 | 101.6万 | 22.75万 | 2022-12-29 |
徐波 | 董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2022-12-28 至 2025-12-27 | 12.00万 | - | 2022-12-29 |
杨川 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2019-11-29 至 2025-12-27 | 12.00万 | - | 2022-12-29 |
范宝春 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 60 | 2022-12-28 至 2025-12-27 | 6.000万 | - | 2022-12-29 |
边明俊 | 监事 | 大专 | 女 | 33 | 2022-12-28 至 2025-12-27 | 16.01万 | - | 2022-12-29 |
王军伟 | 职工监事 | 本科 | 男 | 42 | 2022-12-28 至 2025-12-27 | 46.83万 | - | 2022-12-29 |
吴跃辉 | 财务总监 | 本科 | 男 | 55 | 2022-12-28 至 2025-12-27 | 72.37万 | - | 2022-12-29 |
李燕 | 副总经理 | 大专 | 女 | 38 | 2020-04-09 至 2025-12-27 | 86.31万 | 19.38万 | 2022-12-29 |
评论