陈克明食品股份有限公司股东信息
一共
2个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有限售流通股 | 75.6038% | 25479.2583万元人民币 | - | - | - | - | 2022-12-13 |
无限售流通股 | 24.3962% | 8221.75万元人民币 | - | - | - | - | - |
评论
陈克明食品股份有限公司
陈克明食品股份有限公司(曾用名:克明面业股份有限公司),成立于1997年,湖南克明食品集团成员,位于湖南省益阳市,是一家以从事食品制造业为主的企业。企业注册资本33307.4342万人民币,超过了99
陈克明食品股份有限公司
0
陈克明
始建于1984年,专注于高中端挂面的研发、生产及销售于一体的的民营食品高科技上市公司,拥有营养、强力、如愿、高筋、礼品、儿童等多个挂面产品,具有柔韧细腻、易熟耐煮、不糊汤等特点陈克明食品股份有限公司创
陈克明
0
陈克兢
陈克兢:男,1986年出生,中国国籍,中共党员,博士,副教授。本科毕业于中国矿业大学,硕士及博士毕业于大连理工大学。曾任职大连理工大学证券期货研究中心研究员,现任东北财经大学会计学院副教授、硕士生导师
陈克兢
0
陈克春
陈克春,男,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1986年7月至1994年10月任大邱庄构件厂技术员;1994年10月至2000年7月历任大邱庄镇尧舜集团冷弯型钢管、尧舜钢管产、
陈克春
0
陈克春
陈克春,男,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1986年7月至1994年10月任大邱庄构件厂技术员;1994年10月至2000年7月历任大邱庄镇尧舜集团冷弯型钢管、尧舜钢管产、供、销负责人;2000年8月至2005年1月任友发有限销售处长;2005年2月至2010年7月任唐山友发副总经理;2010年7月至2013年12月任邯郸友发常务副总经理;2014年1月至2015年6月
陈克春
0
黄陈克
黄陈克在永嘉哥伦电气有限公司担任法人,该公司注册时间为2014-03-11;黄陈克在永嘉哥伦电气有限公司、浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司担任股东;黄陈克在永嘉哥伦电气有限公司担任高管;黄陈克的合作
黄陈克
0