瓯宝安防科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈晓建 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 53 | 2009-12-10至2024-12-05 | - | 3459万 | 2021-12-14 |
张洁信 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 52 | 2009-12-10至2024-12-05 | - | 948.3万 | 2021-12-14 |
厉义 | 董事 | 初中 | 男 | 58 | 2020-10-26至2024-12-05 | - | 948.3万 | 2021-12-07 |
胡倩 | 董事 | 本科 | 女 | 37 | 2020-03-20至2024-12-05 | - | - | 2021-12-07 |
陈晓乐 | 董事 | 大专 | 女 | 49 | 2020-10-26至2024-12-05 | - | - | 2021-12-07 |
李建峰 | 监事会主席 | 初中 | 男 | 46 | 2020-10-26至2024-12-05 | - | - | 2021-12-14 |
余宙 | 监事 | 本科 | 男 | 31 | 2023-08-28至2024-12-05 | - | - | 2023-08-28 |
谢晓群 | 职工监事 | 初中 | 男 | 52 | 2021-09-28至2024-12-05 | - | - | 2021-12-07 |
余继业 | 财务总监 | 本科 | 男 | 40 | 2020-12-16至2024-12-05 | - | - | 2021-12-14 |
张军 | 董事会秘书 | 大专 | 男 | 42 | 2021-08-30至2024-12-05 | - | - | 2021-12-14 |
评论