国金证券股份有限公司主要成员
一共
18个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冉云 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2009-12-16至2025-06-01 | 486.4万 | - | 2022-06-03 |
杜航 | 副董事长,董事 | 博士 | 男 | 54 | 2013-05-08至2025-06-01 | 227.0万 | - | 2022-06-03 |
姜文国 | 董事,总裁,财务总监 | 硕士 | 男 | 57 | 2021-05-31至2025-06-01 | 477.0万 | - | 2022-06-03 |
刘邦兴 | 副总裁,首席风险官,合规总监 | 硕士 | 男 | 49 | 2022-06-02至2025-06-01 | 399.9万 | - | 2023-09-25 |
李蒲贤 | 副总裁 | 博士 | 男 | 56 | 2022-06-02至2025-06-01 | 385.2万 | - | 2022-06-03 |
纪路 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 49 | 2022-06-02至2025-06-01 | 431.3万 | - | 2022-06-03 |
马骏 | 副总裁 | 硕士 | 女 | 48 | 2022-06-02至2025-06-01 | 422.9万 | - | 2022-06-03 |
易浩 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-09-22至2025-06-01 | 376.1万 | - | 2023-09-25 |
赵煜 | 董事 | 本科 | 男 | 55 | 2019-05-31至2025-06-01 | 0.00 | - | 2022-06-03 |
骆玉鼎 | 独立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2018-09-13至2025-06-01 | 15.87万 | - | 2022-06-03 |
唐秋英 | 独立董事 | 本科 | 女 | 58 | 2022-06-02至2025-06-01 | 15.87万 | - | 2022-06-03 |
刘运宏 | 独立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2020-09-28至2025-06-01 | 15.87万 | - | 2022-06-03 |
董晖 | 董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2023-05-16至2025-06-01 | 0.00 | - | 2023-05-17 |
金鹏 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 57 | 2021-05-31至2025-06-01 | 370.5万 | - | 2022-06-03 |
张莹 | 监事 | 硕士 | 女 | 35 | 2024-01-15至2025-06-01 | 0.00 | - | 2024-01-16 |
蒋伟华 | 职工监事 | 本科 | 女 | 50 | 2013-04-01至2025-06-01 | 148.1万 | - | 2022-06-03 |
周洪刚 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 49 | 2013-05-08至2025-06-01 | 358.4万 | - | 2022-06-03 |
王洪涛 | 首席信息官 | 硕士 | 男 | 49 | 2021-11-25至2025-06-01 | 361.0万 | - | 2022-06-03 |
评论
国金证券
国金证券是有深厚历史积淀的老牌券商,涵盖经纪业务/投资银行/投资银行/投资咨询/资产托管业务,致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务国金证券是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突
国金证券
0
国新证券股份有限公司
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营业务、证券资产管理;融资融券;代销金融产品业务;证券投资基金销售业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活
国新证券股份有限公司
0