浙江康盛股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王亚骏 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2022-03-31至2025-07-14 | 204.9万 | - | 2022-07-21 |
唐兆华 | 董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2021-12-15至2025-07-14 | 0.00 | - | 2022-07-16 |
高博 | 董事 | 硕士 | 男 | 39 | 2023-04-26至2025-07-14 | 76.08万 | - | 2023-04-27 |
乔世峰 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 46 | 2023-04-26至2025-07-14 | 85.32万 | - | 2023-04-27 |
都巍 | 董事,财务总监 | 硕士 | 男 | 47 | 2022-03-31至2025-07-14 | 121.1万 | - | 2022-07-21 |
俞波 | 独立董事 | 本科 | 男 | 52 | 2019-07-16至2025-07-14 | 10.00万 | - | 2022-07-16 |
于良耀 | 独立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2019-07-16至2025-07-14 | 10.00万 | - | 2022-07-16 |
李在军 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2019-07-16至2025-07-14 | 10.00万 | - | 2022-07-16 |
王辉良 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 48 | 2022-07-15至2025-07-14 | 54.05万 | - | 2022-07-21 |
徐斌 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 42 | 2019-07-26至2025-07-14 | 54.00万 | - | 2022-07-21 |
余伟平 | 职工监事 | 大专 | 男 | 44 | 2020-10-28至2025-07-14 | 16.50万 | - | 2022-07-16 |
胡海琴 | 职工监事 | 本科 | 女 | 42 | 2013-06-21至2025-07-14 | 18.67万 | - | 2022-07-16 |
胡明珠 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 35 | 2022-07-20至2025-07-14 | 55.27万 | - | 2022-07-21 |
评论