西安威盛电子科技股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詹保平 | 董事长,董事,总经理,财务负责人 | 大专 | 男 | 67 | 2014-08-03至今 | - | 2654万 | 2023-04-19 |
党慧 | 董事 | 硕士 | 女 | 64 | 2014-08-03至今 | - | 1993万 | 2020-10-14 |
张勤 | 董事,副总经理 | 大专 | 女 | 65 | 2014-08-03至今 | - | 430万 | 2020-10-16 |
刘斌 | 董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2014-08-03至今 | - | 141.2万 | 2020-10-14 |
马治 | 董事,董事会秘书 | - | 男 | 47 | 2020-10-13至今 | - | - | 2020-10-16 |
李博铮 | 董事 | 硕士 | 男 | 38 | 2020-10-13至今 | - | - | 2020-10-14 |
樊国会 | 监事会主席 | - | 男 | 45 | 2022-06-08至今 | - | 12.29万 | 2022-06-10 |
荆亚清 | 监事 | 大专 | 女 | 55 | 2014-08-03至今 | - | 129.1万 | 2020-10-14 |
郭锐 | 职工监事 | - | 男 | 41 | 2022-06-08至今 | - | - | 2022-06-10 |
许海阳 | 副总经理 | 大专 | 男 | 40 | 2024-04-10至今 | - | - | 2024-04-12 |
李建国 | 副总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2024-04-10至今 | - | - | 2024-04-12 |
评论
西安威盛电子科技股份有限公司
西安威盛电子科技股份有限公司(曾用名:西安威盛电子仪器有限公司),成立于2002年,位于陕西省西安市,是一家以从事专用设备制造业为主的企业。企业注册资本6600万人民币,超过了96%的陕西省同行,实缴
西安威盛电子科技股份有限公司
0
深圳市龙威盛电子科技有限公司
一般经营项目是:锂电池、充电器的开发与销售;移动电源及其充电设备、机械设备,共享充电宝,共享充电器,广告充电柜的销售及租赁;集成电路芯片及产品销售,投资兴办实业(具体项目另行申报);从事广告业务;经营
深圳市龙威盛电子科技有限公司
0
西安诺文电子科技股份有限公司
西安诺文电子科技股份有限公司(曾用名:西安诺文电子科技有限公司),成立于2004年,诺文科技成员,位于陕西省西安市,是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本2572.5万人民币,超过了97%的陕西省
西安诺文电子科技股份有限公司
0
西安华众电子科技股份有限公司
西安华众电子科技股份有限公司(曾用名:西安华众电子科技有限公司),成立于2006年,位于陕西省西安市,是一家以从事零售业为主的企业。企业注册资本300万人民币,超过了71%的陕西省同行,实缴资本100
西安华众电子科技股份有限公司
0
西安旭彤电子科技股份有限公司
西安旭彤电子科技股份有限公司(曾用名:西安旭彤电子科技有限公司),成立于2006年,位于陕西省西安市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本2969.4万人民币,超过了97%的陕西省
西安旭彤电子科技股份有限公司
0
西安瑞霖电子科技股份有限公司
西安瑞霖电子科技股份有限公司(曾用名:西安瑞霖电子科技有限公司),成立于2009年,位于陕西省西安市,是一家以从事通用设备制造业为主的企业。企业注册资本2426.2万人民币,超过了94%的陕西省同行,
西安瑞霖电子科技股份有限公司
0
中山市威盛网络科技股份有限公司
中山市威盛网络科技股份有限公司(曾用名:中山市威盛网络科技有限公司),成立于2009年,位于广东省中山市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本1975万人民币,超过了96%的广东省
中山市威盛网络科技股份有限公司
0