辽宁和展能源集团股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王海波 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 50 | 2024-05-21 至 2026-09-05 | - | - | 2024-05-22 |
杨宇 | 董事 | 硕士 | 男 | 67 | 2023-09-06 至 2026-09-05 | 0.00 | - | 2023-09-07 |
刘建立 | 董事 | 硕士 | 男 | 69 | 2023-09-06 至 2026-09-05 | 0.00 | - | 2023-09-07 |
冉然 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 39 | 2023-09-06 至 2026-09-05 | 15.50万 | - | 2023-10-23 |
李哲 | 独立董事 | 本科 | 男 | 53 | 2023-09-06 至 2026-09-05 | 5.000万 | - | 2023-09-07 |
张军洲 | 独立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2023-09-06 至 2026-09-05 | 5.000万 | - | 2023-09-07 |
肖和勇 | 独立董事 | 本科 | 男 | 56 | 2023-09-06 至 2026-09-05 | 5.000万 | - | 2023-09-07 |
雷鸣 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 43 | 2024-05-21 至 2026-09-05 | - | - | 2024-05-22 |
张潇潇 | 董事 | 本科 | 女 | 42 | 2023-09-06 至 2026-09-05 | 0.00 | - | 2023-09-07 |
苏禹 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 47 | 2023-10-20 至 2026-09-05 | 0.00 | - | 2023-10-23 |
关笑 | 监事 | 本科 | 女 | 40 | 2023-09-06 至 2026-09-05 | 0.00 | - | 2023-09-07 |
王殊 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 31 | 2023-09-06 至 2026-09-05 | 16.00万 | - | 2023-09-07 |
任万鹏 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 45 | 2023-10-20 至 2026-09-05 | 13.20万 | - | 2023-10-23 |
隋景宝 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 61 | 2023-10-20 至 2026-09-05 | 70.33万 | - | 2023-10-23 |
郑权 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2024-03-14 至 2026-09-05 | - | - | 2024-03-15 |
迟峰 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 47 | 2012-04-23 至 2026-09-05 | 31.70万 | - | 2023-10-23 |
评论
四川展智能源有限公司
充电桩、智能终端的研发、生产、销售;电子元件、电子器件、塑料制品生产、销售;金属制品制造、销售;充电桩租赁服务;电动车充换电服务;地面充电桩、充电机整体工程咨询、设计与施工;生产、销售汽车零配件。(依
四川展智能源有限公司
0
永泰能源集团股份有限公司
永泰能源集团股份有限公司(曾用名:永泰能源股份有限公司),成立于1992年,永泰科技成员,位于山西省晋中市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本2221776.4145万人民币,超过了100
永泰能源集团股份有限公司
0
宁波能源集团股份有限公司
宁波能源集团股份有限公司(曾用名:宁波热电股份有限公司),成立于1995年,宁波开发投资集团成员,位于浙江省宁波市,是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。企业注册资本111776.8211万人
宁波能源集团股份有限公司
0
神州能源集团股份有限公司
神州能源集团股份有限公司(曾用名:神州能源有限公司),成立于2002年,神州能源集团成员,位于重庆市,是一家以从事其他服务业为主的企业。企业注册资本5135.36万人民币,超过了99%的重庆市同行,实
神州能源集团股份有限公司
0
兖矿能源集团股份有限公司
兖矿能源集团股份有限公司(曾用名:兖州煤业股份有限公司),成立于1997年,山东能源集团成员,位于山东省济宁市,是一家以从事煤炭开采和洗选业为主的企业。企业注册资本744204.072万人民币,超过了
兖矿能源集团股份有限公司
0
中技能源集团股份有限公司
中技能源集团股份有限公司(曾用名:中技能源股份有限公司),成立于2010年,位于湖南省长沙市,是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。企业注册资本6586万人民币,实缴资本1320万人民币,并已
中技能源集团股份有限公司
0