天津赛象科技股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张晓辰 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 36 | 2016-08-22至2025-05-09 | 73.60万 | - | 2022-05-12 |
史航 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 56 | 2022-01-25至2025-05-09 | 59.75万 | 39.38万 | 2022-05-12 |
田昆如 | 独立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2021-11-15至2025-05-09 | 7.000万 | - | 2022-05-11 |
马静 | 独立董事 | 博士 | 女 | 45 | 2019-05-21至2025-05-09 | 7.000万 | - | 2022-05-11 |
张继梁 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2021-05-18至2025-05-09 | 41.43万 | 6.75万 | 2022-05-12 |
杜娟 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 59 | 2017-12-21至2025-05-09 | 0.00 | - | 2022-05-12 |
苑晓认 | 监事 | 本科 | 女 | 30 | 2024-03-25至2025-05-09 | - | - | 2024-03-26 |
蔡荣蓉 | 职工监事 | 本科 | 女 | 41 | 2022-05-10至2025-05-09 | 11.12万 | - | 2022-05-11 |
运乃云 | 财务总监 | 本科 | 女 | 52 | 2022-05-11至2025-05-09 | 40.54万 | - | 2022-05-12 |
王红军 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2022-05-11至2025-05-09 | 32.29万 | 12.81万 | 2022-05-12 |
向源芳 | 副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2012-12-28至2025-05-09 | 38.00万 | 23.63万 | 2022-05-12 |
评论
天津赛象酒店有限公司
旅客住宿;宾馆:客房;酒吧;公共浴室;美容美发店(生活美容);卡拉OK歌厅;商场;游泳馆;游艺室;乒乓球室;网球室;壁球室;酒店:主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕、酒水、饮料加工经营;复印影印打印;预包装食
天津赛象酒店有限公司
0
天津赛象酒店
于2008年开业,有客房/中餐厅/西餐厅/日本料理/大堂吧及行政酒廊等餐厅设施,还配备室内游泳池/健身房/壁球馆/网球/SPA/KTV等康体娱乐设施天津赛象酒店坐落于天津经济发展活跃的高新技术产业园区
天津赛象酒店
0
赛象
创于1989年,以研发生产子午线轮胎成套装备为主的专业化公司,国内橡机行业知名企业,专业从事橡胶机械研发、生产、销售等业务,产品涵盖载重胎设备、挤出设备、裁断设备、钢丝圈设备、航空夹具等天津赛象科技股
赛象
0