安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄凡 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2017-07-21至2026-11-16 | 168.5万 | 1643万 | 2023-11-17 |
项炳义 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 57 | 2017-07-21至2026-11-16 | 134.9万 | 1377万 | 2023-11-17 |
张洪瑜 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 56 | 2017-07-21至2026-11-16 | 110.9万 | 612万 | 2023-11-17 |
潘岚岚 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 大专 | 女 | 56 | 2017-07-21至2026-11-16 | 37.20万 | 27.62万 | 2023-11-17 |
郑晓风 | 独立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2023-11-17至2026-11-16 | 1.200万 | - | 2023-11-17 |
娄亦捷 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-11-17至2026-11-16 | 1.200万 | - | 2023-11-17 |
王清刚 | 独立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2023-02-10至2026-11-16 | 6.400万 | - | 2023-11-17 |
吴国英 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 48 | 2017-07-21至2026-11-16 | 15.56万 | - | 2023-11-17 |
罗结松 | 监事 | 大专 | 男 | 40 | 2017-07-21至2026-11-16 | 16.11万 | - | 2023-11-17 |
周乐翔 | 监事 | 本科 | 男 | 42 | 2017-07-21至2026-11-16 | 30.77万 | 51万 | 2023-11-17 |
季宇 | 财务负责人 | 硕士 | 女 | 35 | 2020-03-09至2026-11-16 | 37.53万 | - | 2023-11-17 |
刘建明 | 副总经理 | 大专 | 男 | 54 | 2023-11-17至2026-11-16 | 58.58万 | - | 2023-11-17 |
金辉 | 副总经理 | 大专 | 男 | 59 | 2017-07-21至2026-11-16 | 27.81万 | - | 2023-11-17 |
奚晓清 | 副总经理 | 高中 | 男 | 57 | 2017-07-21至2026-11-16 | 32.19万 | - | 2023-11-17 |
评论