江西通达航运股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈式友 | 董事长,董事,总经理 | 高中 | 男 | 55 | 2018-11-30至今 | - | 3210万 | 2018-12-04 |
陈文峰 | 董事 | 高中 | 男 | 52 | 2015-09-09至今 | - | 3288万 | 2016-10-31 |
陈继平 | 董事 | 高中 | 男 | 45 | 2015-09-09至今 | - | 992万 | 2016-10-31 |
徐洪亮 | 董事 | - | - | - | 2018-11-15至今 | - | - | 2018-11-19 |
熊庆坤 | 董事 | - | - | - | 2018-11-15至今 | - | - | 2018-11-19 |
熊健 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 35 | 2015-09-09至今 | - | - | 2016-10-31 |
陈乐 | 监事 | 本科 | 男 | 31 | 2015-09-09至今 | - | - | 2016-10-31 |
黄金春 | 职工监事 | - | 男 | 75 | 2017-04-25至今 | - | - | 2017-04-27 |
蔡艳伶 | 财务总监 | 本科 | 女 | 62 | 2015-09-09至今 | - | - | 2016-10-31 |
评论