上海维宏电子科技股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汤同奎 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 58 | 2015-03-06至2027-04-17 | 62.08万 | 3470万 | 2024-05-08 |
赵东京 | 副董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2024-05-08至2027-04-17 | 63.18万 | 61.25万 | 2024-05-08 |
王霞 | 独立董事 | 博士 | 女 | 52 | 2024-04-18至2027-04-17 | - | - | 2024-04-18 |
胡宗亥 | 独立董事 | 本科 | 男 | 44 | 2024-04-18至2027-04-17 | - | - | 2024-04-18 |
赵东 | 董事 | 大专 | 男 | 47 | 2023-04-20至2027-04-17 | 63.00万 | - | 2024-04-18 |
宋秀龙 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2024-04-18至2027-04-17 | - | 60.32万 | 2024-05-08 |
徐立云 | 独立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2019-05-10至2027-04-17 | 5.500万 | - | 2024-04-18 |
景梓森 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2024-04-18至2027-04-17 | - | - | 2024-04-18 |
高茂刚 | 董事 | 大专 | 男 | 47 | 2022-04-19至2027-04-17 | 70.20万 | - | 2024-04-18 |
武蕴静 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 43 | 2024-05-08至2027-04-17 | - | - | 2024-05-08 |
赵志浩 | 监事 | 本科 | 男 | 31 | 2024-04-18至2027-04-17 | - | - | 2024-04-18 |
乔梅娟 | 职工监事 | 本科 | 女 | 51 | 2015-03-03至2027-04-17 | 28.51万 | - | 2024-04-18 |
朱震棚 | 财务总监 | 本科 | 男 | 48 | 2017-01-11至2027-04-17 | 39.96万 | - | 2024-05-08 |
刘明洲 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 47 | 2017-01-11至2027-04-17 | 35.90万 | - | 2024-05-08 |
评论
拓维电子科技(上海)有限公司
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;电子专用材料研发;软件开发;信息系统集成服务;集成电路制造;电子元器件制造;其他电子器件制造。(除依法须经批准的项目
拓维电子科技(上海)有限公司
0
广州信维电子科技股份有限公司
广州信维电子科技股份有限公司(曾用名:广州信维电子科技有限公司),成立于2005年,信维股份成员,位于广东省广州市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本7000万人民币
广州信维电子科技股份有限公司
0