山东苏柯汉生物工程股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩威华 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 64 | 2014-09-07至2026-11-17 | - | 1007万 | 2023-11-21 |
王炳春 | 董事 | 中专 | 男 | 50 | 2021-09-28至2026-11-17 | - | - | 2023-11-21 |
刘三东 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2014-09-07至2026-11-17 | - | - | 2023-11-21 |
刘镇 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2019-12-31至2026-11-17 | - | - | 2023-11-21 |
钱凯 | 董事 | - | 男 | 37 | 2020-04-16至2026-11-17 | - | - | 2023-11-21 |
刘晓丽 | 监事会主席 | - | 女 | 40 | 2020-12-31至2026-11-17 | - | - | 2023-11-21 |
于海燕 | 监事 | 大专 | 女 | 44 | 2019-06-06至2026-11-17 | - | - | 2023-11-21 |
韩培 | 职工监事 | 大专 | 男 | 41 | 2020-03-16至2026-11-17 | - | - | 2023-11-02 |
评论