北京创动空间文化传媒股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜若飞 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 45 | 2018-12-05至今 | - | 421.7万 | 2021-04-12 |
范鹏洁 | 董事 | 大专 | 女 | 35 | 2020-04-07至今 | - | - | 2020-04-08 |
邓含 | 董事 | - | - | - | 2016-08-23至今 | 0.00 | - | 2018-11-30 |
霍立明 | 董事 | - | - | - | 2018-11-30至今 | - | 46万 | 2018-11-30 |
彭小春 | 董事 | - | - | - | 2018-11-30至今 | 0.00 | - | 2018-11-30 |
刘镔婵 | 监事会主席 | - | - | - | 2018-12-05至今 | - | - | 2018-12-05 |
陈宇 | 监事 | 本科 | 男 | 40 | 2019-09-06至今 | 0.00 | - | 2019-09-09 |
赵欣 | 监事 | 本科 | 女 | 42 | 2020-04-07至今 | - | - | 2020-04-08 |
评论