甬矽电子(宁波)股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王顺波 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2021-01-27至2027-01-23 | 127.1万 | 1598万 | 2024-01-25 |
王喆垚 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2024-01-24至2027-01-23 | 0.00 | - | 2024-01-25 |
徐林华 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2019-01-01至2027-01-23 | 114.6万 | - | 2024-01-25 |
徐玉鹏 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 45 | 2020-10-26至2027-01-23 | 88.70万 | - | 2024-01-25 |
高文铭 | 董事 | 硕士 | 男 | 46 | 2019-08-01至2027-01-23 | 0.00 | - | 2024-01-25 |
张冰 | 独立董事 | 本科 | 男 | 49 | 2021-01-27至2027-01-23 | 10.00万 | - | 2024-01-25 |
蔡在法 | 独立董事 | 本科 | 男 | 53 | 2021-01-27至2027-01-23 | 10.00万 | - | 2024-01-25 |
岑漩 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 39 | 2024-01-24至2027-01-23 | 0.00 | - | 2024-01-25 |
林汉斌 | 职工监事 | 本科 | 男 | 50 | 2020-08-28至2027-01-23 | 120.0万 | - | 2024-01-25 |
辛欣 | 职工监事 | 本科 | 女 | 36 | 2020-08-28至2027-01-23 | 36.60万 | - | 2024-01-25 |
金良凯 | 副总经理,财务总监 | 硕士 | 男 | 52 | 2024-01-24至2027-01-23 | 71.00万 | - | 2024-01-25 |
李大林 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 33 | 2023-10-10至2027-01-23 | 76.27万 | - | 2024-01-25 |
评论