上海贝岭股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨琨 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2024-01-03至2025-12-14 | 299.7万 | 12.75万 | 2024-01-04 |
黄朝祯 | 董事 | 本科 | 男 | 47 | 2024-01-03至2025-12-14 | 0.00 | - | 2024-01-04 |
王辉 | 董事 | 硕士 | 男 | 42 | 2022-12-15至2025-12-14 | 0.00 | - | 2022-12-16 |
康剑 | 董事 | 博士 | 男 | 42 | 2021-10-21至2025-12-14 | 0.00 | - | 2022-12-16 |
张兴 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2021-10-21至2025-12-14 | 10.00万 | - | 2022-12-16 |
胡仁昱 | 独立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2021-04-22至2025-12-14 | 10.00万 | - | 2022-12-16 |
陈丽洁 | 独立董事 | 博士 | 女 | 70 | 2021-04-22至2025-12-14 | 10.00万 | - | 2022-12-16 |
许海东 | 监事会主席 | 博士 | 男 | 54 | 2021-10-21至2025-12-14 | 0.00 | - | 2022-12-16 |
邓红兵 | 监事 | 本科 | 男 | 37 | 2021-10-21至2025-12-14 | 0.00 | - | 2022-12-16 |
高源 | 职工监事 | 本科 | 女 | 44 | 2022-12-15至2025-12-14 | 35.73万 | - | 2022-12-09 |
吴晓洁 | 财务总监 | 本科 | 女 | 43 | 2024-02-07至2025-12-14 | 0.00 | 13.2万 | 2024-02-08 |
张洪俞 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2024-02-07至2025-12-14 | 0.00 | 9.1万 | 2024-02-08 |
赵琮 | 副总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2024-02-07至2025-12-14 | 0.00 | 42.05万 | 2024-02-08 |
闫世锋 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 47 | 2022-12-15至2025-12-14 | 138.8万 | 12.67万 | 2022-12-16 |
李刚 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 42 | 2024-04-01至2025-12-14 | - | - | 2024-04-02 |
评论
上海贝岭股份有限公司
上海贝岭股份有限公司(曾用名:上海贝岭微电子制造有限公司),成立于1988年,中国电子信息产业集团成员,位于上海市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本71181.07
上海贝岭股份有限公司
0
上海贝易电子商务有限公司
电子商务(不得从事增值电信、金融业务),会展会务服务,计算机、网络信息、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,软件设计开发;销售日用百货,家居用品,床上用品,玩具,工艺礼品,服装
上海贝易电子商务有限公司
0
上海贝为电线电缆有限公司
电线电缆制造、加工、销售,电工材料、电缆附件、仪器仪表、电力设备的销售,从事电缆领域内的技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海贝为电线电缆有限公司
0