安徽风清扬品牌管理股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王宗潮 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2018-07-15至今 | - | 900.1万 | 2018-07-31 |
吴枫 | 董事 | 大专 | 男 | 43 | 2020-05-07至今 | - | - | 2020-05-07 |
苏丁丁 | 董事 | 本科 | 女 | 33 | 2020-12-11至今 | - | - | 2020-12-11 |
李光辉 | 董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2018-07-15至今 | 0.00 | 10万 | 2018-07-31 |
韩思琦 | 董事 | 本科 | 女 | 41 | 2018-07-15至今 | - | - | 2018-07-31 |
王维静 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 37 | 2019-12-10至今 | - | - | 2019-12-10 |
柯宝霞 | 监事 | - | 女 | 41 | 2018-07-15至今 | - | - | 2018-07-31 |
孙凯 | 监事 | 大专 | 男 | 33 | 2019-12-10至今 | - | - | 2019-12-10 |
戴菁 | 财务负责人 | 中专 | 女 | 50 | 2019-11-21至今 | - | 89.9万 | 2019-11-21 |
张军 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 38 | 2018-07-15至今 | - | - | 2018-07-31 |
评论