新凤鸣集团股份有限公司主要成员
一共
17个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庄耀中 | 董事长,董事,总裁 | 硕士 | 男 | 37 | 2021-04-28至2026-09-03 | 123.6万 | - | 2023-09-05 |
杨剑飞 | 董事,董事会秘书,副总裁 | 大专 | 男 | 54 | 2014-08-30至2026-09-03 | 74.99万 | 1312万 | 2023-09-05 |
沈健彧 | 董事,副总裁 | 大专 | 男 | 53 | 2014-08-30至2026-09-03 | 89.50万 | 1366万 | 2023-09-05 |
管永银 | 副总裁 | 大专 | 男 | 49 | 2020-09-15至2026-09-03 | 91.64万 | - | 2023-09-05 |
赵春财 | 副总裁 | 本科 | 男 | 56 | 2016-06-25至2026-09-03 | 83.05万 | 15.13万 | 2023-09-05 |
许纪忠 | 董事,副总裁 | 大专 | 男 | 57 | 2020-09-15至2026-09-03 | 79.51万 | 1339万 | 2023-09-05 |
郑永伟 | 副总裁 | 大专 | 男 | 49 | 2023-09-04至2026-09-03 | 92.07万 | 10.51万 | 2023-09-05 |
李国平 | 副总裁 | 本科 | 男 | 55 | 2023-09-04至2026-09-03 | 104.7万 | 12.32万 | 2023-09-05 |
庄奎龙 | 董事 | 大专 | 男 | 62 | 2014-08-30至2026-09-03 | 0.00 | 3.376亿 | 2023-09-05 |
张克勤 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2022-05-10至2026-09-03 | 8.300万 | - | 2023-09-05 |
宋爱军 | 独立董事 | 本科 | 女 | 56 | 2023-09-04至2026-09-03 | 8.300万 | - | 2023-09-05 |
徐攀 | 独立董事 | 博士 | 女 | 37 | 2023-09-04至2026-09-03 | 8.300万 | - | 2023-09-05 |
姚敏刚 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 47 | 2020-09-15至2026-09-03 | 61.06万 | - | 2023-09-05 |
陆斗平 | 监事 | 本科 | 男 | 55 | 2020-09-15至2026-09-03 | 82.38万 | - | 2023-09-05 |
梁松华 | 职工监事 | 大专 | 男 | 50 | 2020-08-21至2026-09-03 | 55.37万 | - | 2023-08-25 |
沈孙强 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 42 | 2019-03-27至2026-09-03 | 60.64万 | - | 2023-09-05 |
林镇勇 | 总裁助理 | 硕士 | 男 | 47 | 2023-09-04至2026-09-03 | 105.7万 | - | 2023-09-05 |
评论