方正阀门集团股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方高远 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 34 | 2020-12-30 至 2025-11-20 | - | 4785万 | 2023-12-18 |
方品田 | 副董事长,董事 | 大专 | 男 | 36 | 2020-12-30 至 2025-11-20 | - | 4785万 | 2023-12-18 |
王奕彤 | 董事,总经理 | 高中 | 男 | 53 | 2018-08-01 至 2025-11-20 | - | 646.4万 | 2023-12-18 |
陈永兴 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 49 | 2019-12-18 至 2025-11-20 | - | 123.6万 | 2023-12-18 |
林方 | 董事 | 大专 | 男 | 72 | 2018-08-01 至 2025-11-20 | - | - | 2023-12-18 |
陈鉴平 | 独立董事 | 本科 | 男 | 64 | 2020-12-30 至 2025-11-20 | - | - | 2023-12-18 |
张昕 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2020-12-30 至 2025-11-20 | - | - | 2023-12-18 |
戚程博 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 38 | 2020-12-30 至 2025-11-20 | - | - | 2023-12-18 |
李川华 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 49 | 2023-04-20 至 2025-11-20 | - | 40万 | 2023-12-18 |
夏旭烽 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 61 | 2018-08-01 至 2025-11-20 | - | - | 2023-12-18 |
陈李用 | 监事 | 本科 | 男 | 45 | 2018-08-01 至 2025-11-20 | - | - | 2023-12-18 |
赖嫣红 | 职工监事 | 本科 | 女 | 41 | 2018-08-01 至 2025-11-20 | - | - | 2023-12-18 |
梁光永 | 财务总监 | 大专 | 男 | 58 | 2008-10-01 至 2025-11-20 | - | - | 2023-12-18 |
焦伦龄 | 副总经理 | 本科 | 男 | 59 | 2011-01-01 至 2025-11-20 | - | - | 2023-12-18 |
评论