湖北慧点科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何雄 | 董事长,董事 | 中专 | 男 | 47 | 2015-09-18至今 | 24.00万 | 1343万 | 2016-07-26 |
李晓毓 | 董事 | 中专 | 女 | 39 | 2015-09-18至今 | 12.00万 | 362万 | 2016-07-26 |
覃仕林 | 董事,总经理 | 高中 | 男 | 53 | 2015-09-18至今 | 24.00万 | 1267万 | 2016-07-26 |
刘欣艺 | 董事 | - | - | - | 2017-11-24至今 | - | - | 2017-11-27 |
刘楚江 | 董事 | - | - | - | 2018-07-09至今 | - | - | 2018-07-10 |
覃玥力 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 50 | 2015-09-18至今 | - | 362.7万 | 2016-07-26 |
邓林 | 监事 | - | - | - | 2017-11-24至今 | - | - | 2017-11-27 |
田华 | 职工监事 | 大专 | 男 | 46 | 2015-09-18至今 | 6.000万 | - | 2016-07-26 |
易金球 | 职工监事 | - | - | - | 2018-03-19至今 | - | - | 2018-03-20 |
姜卫华 | 财务负责人 | 大专 | 女 | 46 | 2015-09-18至今 | 7.200万 | - | 2016-07-26 |
梅鹏程 | 副总经理 | 大专 | 男 | 56 | 2015-09-18至今 | 7.200万 | - | 2016-07-26 |
王树梅 | 副总经理 | - | - | - | 2016-09-20至今 | 14.40万 | - | 2016-09-22 |
评论