重庆万里新能源股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代建功 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2022-04-08至2024-10-28 | 0.00 | - | 2022-04-09 |
刘坚 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 48 | 2018-09-03至2024-10-28 | 0.00 | - | 2021-10-30 |
刘启芳 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 45 | 2022-08-19至2024-10-28 | 10.00万 | - | 2022-08-20 |
崔鹏 | 董事 | 硕士 | 男 | 40 | 2021-10-29至2024-10-28 | 0.00 | - | 2021-10-30 |
雷华 | 董事 | 博士 | 男 | 45 | 2018-09-03至2024-10-28 | 0.00 | - | 2021-10-30 |
胡康宁 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2018-09-03至2024-10-28 | 10.00万 | - | 2021-10-30 |
姬文婷 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 49 | 2018-09-03至2024-10-28 | 10.00万 | - | 2021-10-30 |
张志宏 | 董事 | 硕士 | 女 | 54 | 2018-09-03至2024-10-28 | 0.00 | - | 2021-10-30 |
关兰英 | 董事,常务副总经理,财务总监 | 硕士 | 女 | 56 | 2021-05-18至2024-10-28 | 35.56万 | - | 2021-10-30 |
郭士虎 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 44 | 2020-05-22至2024-10-28 | 0.00 | - | 2021-10-30 |
张爽 | 监事 | 硕士 | 女 | 47 | 2020-05-20至2024-10-28 | 0.00 | - | 2021-10-30 |
张骏 | 职工监事 | 本科 | 男 | 33 | 2020-09-07至2024-10-28 | 11.69万 | - | 2023-08-01 |
张文江 | 总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2018-08-17至2024-10-28 | 26.30万 | - | 2021-10-30 |
荆浩 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 41 | 2024-01-21至2024-10-28 | 0.00 | - | 2024-01-23 |
评论