上海睿中实业股份公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滕忠 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 48 | 2018-02-28至2027-02-19 | - | 54.47万 | 2024-02-20 |
陈齐嵘 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2021-03-01至2027-02-19 | - | 2430万 | 2024-02-20 |
代启宏 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2021-02-26至2027-02-19 | - | - | 2024-02-20 |
施海 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2015-02-10至2027-02-19 | - | 1166万 | 2024-02-20 |
吴坚 | 董事,财务总监 | 硕士 | 男 | 48 | 2021-01-15至2027-02-19 | - | - | 2024-02-20 |
杨召利 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 37 | 2024-02-20至2027-02-19 | - | - | 2024-02-20 |
王卿 | 董事,副总经理 | - | 男 | 43 | 2024-02-20至2027-02-19 | - | 283.7万 | 2024-02-20 |
邵妙芬 | 监事会主席 | 中专 | 女 | 67 | 2021-03-01至2027-02-19 | 0.00 | - | 2024-02-20 |
丁以贵 | 监事 | - | 男 | 52 | 2024-02-20至2027-02-19 | - | - | 2024-02-20 |
郑玺娟 | 职工监事 | 大专 | 女 | 36 | 2021-02-10至2027-02-19 | - | - | 2024-02-20 |
罗青松 | 副总经理 | - | 男 | 49 | 2024-02-20至2027-02-19 | - | - | 2024-02-20 |
评论
上海睿中实业股份公司
上海睿中实业股份公司,成立于2009年,睿中实业成员,位于上海市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本9470万人民币,超过了93%的上海市同行,实缴资本5020万人民
上海睿中实业股份公司
0
睿中实业
上海睿中实业股份公司于2009年11月在上海市莘庄工业开发区注册成立,主营业务始终专注于轨道交通建设及运营维护,为通信、信号、供电系统提供监测、安装与防护类产品,以及通信信息系统集成和专业技术服务。上
睿中实业
0
上海睿佳实业有限公司
日用百货、五金交电、电子产品、家用电器、箱包、仪器仪表、木制品、纸制品、塑料制品、橡塑制品、办公用品、办公设备、体育用品、不锈钢制品、汽车配件、床上用品、服装服饰及辅料、玩具、摄影器材、家具、厨房用具
上海睿佳实业有限公司
0
上海墨睿实业有限公司
从事环保科技领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,环保工程,计算机网络工程,环保设备,机电设备,机械设备及配件,汽车,金属材料,光电子产品,汽车配件,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、
上海墨睿实业有限公司
0
上海宽睿实业有限公司
许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备销售,电子产品销售,五金产品批发,金属制品销售,建筑
上海宽睿实业有限公司
0
睿保乐(上海)实业发展有限公司
自有设备租赁,机械设备维修,信息技术咨询服务,农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,仓储(除危险品),电子设备、电子识别装置、电源设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件、计算机软件、计
睿保乐(上海)实业发展有限公司
0