乐山电力股份有限公司主要成员
一共
20个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘江 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-12-08至2025-05-22 | - | - | 2023-12-09 |
林晓华 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 39 | 2021-01-27至2025-05-22 | 4.000万 | - | 2022-05-24 |
乔一桐 | 董事 | 硕士 | 男 | 30 | 2024-04-19至2025-05-22 | - | - | 2024-04-20 |
吉利 | 独立董事 | 博士 | 女 | 46 | 2021-05-20至2025-05-22 | 8.000万 | - | 2022-05-24 |
邱永志 | 董事,总经理 | 博士 | 男 | 54 | 2022-05-23至2025-05-22 | 87.50万 | - | 2022-05-24 |
潘鹰 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2022-05-23至2025-05-22 | 8.000万 | - | 2022-05-24 |
刘苒 | 董事 | 硕士 | 女 | 42 | 2022-04-28至2025-05-22 | - | - | 2022-05-24 |
尹强 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2020-03-18至2025-05-22 | - | - | 2022-05-24 |
康军 | 董事 | 本科 | 男 | 57 | 2019-02-14至2025-05-22 | - | - | 2022-05-24 |
姜希猛 | 独立董事 | 博士 | 男 | 57 | 2019-09-27至2025-05-22 | 8.000万 | - | 2022-05-24 |
何曙光 | 独立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2021-01-27至2025-05-22 | 8.000万 | - | 2022-05-24 |
王丹丹 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 44 | 2021-01-27至2025-05-22 | 3.000万 | - | 2022-05-24 |
曾媛 | 监事 | 本科 | 女 | 46 | 2022-05-23至2025-05-22 | - | - | 2022-05-24 |
凌先富 | 监事 | 硕士 | 男 | 49 | 2014-10-31至2025-05-22 | - | - | 2022-05-24 |
贾海燕 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 45 | 2022-05-11至2025-05-22 | 76.56万 | - | 2022-05-12 |
杜品春 | 职工监事 | 本科 | 男 | 59 | 2007-02-12至2025-05-22 | 76.56万 | - | 2022-05-12 |
吴英俊 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 58 | 2020-06-09至2025-05-22 | 76.56万 | - | 2022-05-24 |
周雪宁 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 40 | 2022-11-14至2025-05-22 | 76.56万 | - | 2022-11-15 |
熊海涛 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2022-11-14至2025-05-22 | 76.56万 | - | 2022-11-15 |
游涛 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2022-11-14至2025-05-22 | 76.56万 | - | 2022-11-15 |
评论
乐山电力
乐山电力股份有限公司(简称“乐山电力”,股票代码600644)是于1988年3月8日成立的电力股份制企业。1993年4月26日,乐山电力股票在上海证券交易所挂牌交易。公司现拥有6个分厂、分公司,9个控
乐山电力
0
乐山无线电股份有限公司
生产、销售电子器件、电子元件;出口半导体器件、芯片;进口半导体器材、芯片及原材料、生产设备及配件、生产专有技术;物业服务;房产租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
乐山无线电股份有限公司
0
精通电力股份有限公司
电力、热力生产和供应;电力销售;电力业务咨询;电力工程、送变电工程、机电安装工程、建筑工程、市政工程、管道工程、电信工程、太阳能光伏发电工程、电动汽车充电、换电工程、铁路工程、道路工程、隧道工程、桥梁
精通电力股份有限公司
0
上海电力股份有限公司
公司简介
厂房图片(8张)
截至2010年6月30日,公司总股本21.40亿元,总资产323.65亿元,股东权益57.25亿元,公司全资拥有吴泾热电厂、闵行发电厂、杨树浦发电
上海电力股份有限公司
0