上海凯鑫分离技术股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛文越 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2015-07-20至2024-10-25 | 120.4万 | 1434万 | 2021-10-28 |
杨旗 | 董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2021-10-26至2024-10-25 | 0.00 | 338.7万 | 2021-10-27 |
林宏 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 63 | 2021-10-26至2024-10-25 | 6.000万 | - | 2021-10-27 |
申雅维 | 董事 | 本科 | 女 | 59 | 2017-02-08至2024-10-25 | 39.00万 | 338.5万 | 2021-10-27 |
刘峰 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2015-07-20至2024-10-25 | 78.00万 | 338.7万 | 2021-10-28 |
邵蔚 | 董事,常务副总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2015-07-20至2024-10-25 | 78.44万 | 338.7万 | 2021-10-28 |
杨昊鹏 | 董事 | 本科 | 男 | 55 | 2019-02-16至2024-10-25 | 59.80万 | 258.3万 | 2021-10-27 |
吴代林 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2024-01-11至2024-10-25 | - | - | 2024-01-11 |
王剑锋 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 53 | 2024-01-11至2024-10-25 | - | - | 2024-01-11 |
徐臻 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 35 | 2021-10-27至2024-10-25 | 11.58万 | - | 2021-10-28 |
万旗平 | 监事 | 大专 | 男 | 45 | 2021-10-26至2024-10-25 | 27.65万 | - | 2021-10-27 |
钱勇 | 职工监事 | 中专 | 男 | 44 | 2016-12-26至2024-10-25 | 48.36万 | - | 2021-10-11 |
袁莉 | 董事会秘书,财务总监 | 本科 | 女 | 51 | 2018-06-15至2024-10-25 | 67.60万 | - | 2021-10-28 |
评论