陕西大唐种业股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卜建军 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2016-02-29至2025-02-17 | - | 1536万 | 2022-02-18 |
卞树萍 | 董事 | 本科 | 女 | 59 | 2016-02-29至2025-02-17 | - | 384万 | 2022-02-18 |
郭永周 | 董事 | 大专 | 男 | 51 | 2016-02-29至2025-02-17 | - | - | 2022-02-18 |
程和兵 | 董事 | 大专 | 男 | 51 | 2017-07-26至2025-02-17 | - | - | 2022-02-18 |
杜小梅 | 董事,财务负责人 | 本科 | 女 | 44 | 2024-01-15至2025-02-17 | - | - | 2024-01-17 |
王永俊 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 29 | 2023-09-08至2025-02-17 | - | - | 2023-09-08 |
韩少超 | 监事 | 大专 | 男 | 66 | 2019-02-25至2025-02-17 | - | - | 2022-02-18 |
王炜 | 职工监事 | 大专 | 男 | 47 | 2019-01-28至2025-02-17 | - | - | 2022-01-27 |
王少利 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 40 | 2016-02-29至2025-02-17 | - | - | 2022-02-18 |
评论