大晟时代文化投资股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄苹 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 女 | 49 | 2020-12-31至今 | 96.93万 | - | 2021-01-04 |
谢建龙 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 37 | 2014-11-28至今 | 5.000万 | - | 2021-01-04 |
陈井阳 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 42 | 2020-12-31至今 | 5.470万 | - | 2021-01-04 |
陈胜金 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 54 | 2014-11-28至今 | 81.95万 | - | 2024-01-23 |
徐立坚 | 董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2014-11-28至今 | 5.000万 | - | 2021-01-04 |
邵少敏 | 独立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2023-06-26至今 | 5.140万 | - | 2023-06-27 |
何玮 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 38 | 2020-12-31至今 | 43.95万 | - | 2021-03-06 |
谷家忠 | 独立董事 | 本科 | 男 | 63 | 2020-12-31至今 | 10.00万 | - | 2021-01-04 |
向旭家 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2020-12-31至今 | 10.00万 | - | 2021-01-04 |
林斌 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 50 | 2014-11-28至今 | 5.000万 | - | 2021-01-04 |
周悦莹 | 监事 | 大专 | 女 | 36 | 2020-12-31至今 | 17.68万 | - | 2021-01-04 |
张媛媛 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 33 | 2016-03-24至今 | 10.51万 | - | 2021-01-04 |
曾庆生 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 31 | 2023-10-27至今 | 6.140万 | - | 2023-10-28 |
评论