浙江东望时代科技股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴凯军 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 41 | 2024-01-08至2024-07-27 | 2.630万 | - | 2024-01-09 |
吴翔 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2020-12-02至2024-07-27 | 6.000万 | - | 2021-07-29 |
娄松 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 34 | 2021-07-28至2024-07-27 | 84.07万 | - | 2021-07-29 |
张康乐 | 董事 | 本科 | 男 | 34 | 2021-07-28至2024-07-27 | 0.00 | - | 2021-07-29 |
武鑫 | 独立董事 | 博士 | 男 | 45 | 2021-07-28至2024-07-27 | 10.00万 | - | 2021-07-29 |
陈高才 | 独立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2021-07-28至2024-07-27 | 10.00万 | - | 2021-07-29 |
刘俐君 | 独立董事 | 本科 | 男 | 42 | 2021-07-28至2024-07-27 | 10.00万 | - | 2021-07-29 |
赵云池 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2021-01-20至2024-07-27 | 105.7万 | 97.26万 | 2021-07-29 |
陈艳 | 董事,财务负责人 | 硕士 | 女 | 32 | 2021-07-28至2024-07-27 | 73.27万 | - | 2021-07-29 |
任明强 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 53 | 2022-09-30至2024-07-27 | 0.00 | - | 2022-10-01 |
蒋磊磊 | 监事 | 硕士 | 男 | 32 | 2021-07-28至2024-07-27 | 5.000万 | - | 2021-07-29 |
李国珍 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 49 | 2014-12-12至2024-07-27 | 50.30万 | 2100 | 2021-07-29 |
徐飞燕 | 副总经理 | 本科 | 女 | 42 | 2022-06-21至2024-07-27 | 78.07万 | - | 2022-06-22 |
姚炳峰 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 40 | 2021-07-28至2024-07-27 | 78.07万 | - | 2021-07-29 |
评论