苏州晶方半导体科技股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王蔚 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 58 | 2013-06-18至2025-06-14 | 205.0万 | 160.8万 | 2022-06-16 |
刘海燕 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 59 | 2022-06-15至2025-06-14 | 8.000万 | - | 2022-06-16 |
VageOganesian | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 55 | 2015-06-23至2025-06-14 | 227.0万 | - | 2022-06-16 |
刘文浩 | 董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2015-06-23至2025-06-14 | - | - | 2022-06-16 |
鞠伟宏 | 独立董事 | 本科 | 男 | 54 | 2019-06-14至2025-06-14 | 8.000万 | - | 2022-06-16 |
张斌 | 董事 | 硕士 | 男 | 39 | 2023-10-11至2025-06-14 | - | - | 2023-10-12 |
钱跃竑 | 独立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2019-06-14至2025-06-14 | 8.000万 | - | 2022-06-16 |
刘志华 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 51 | 2022-06-15至2025-06-14 | 41.00万 | - | 2022-06-16 |
管胜杰 | 监事 | 硕士 | 女 | 37 | 2022-06-15至2025-06-14 | - | - | 2022-06-16 |
ArielPoppel | 监事 | 硕士 | 男 | 71 | 2022-06-15至2025-06-14 | - | - | 2022-06-16 |
段佳国 | 董事会秘书,财务总监 | 硕士 | 男 | 45 | 2013-06-18至2025-06-14 | 97.00万 | 40.32万 | 2022-06-16 |
钱孝青 | 副总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2023-01-13至2025-06-14 | 112.0万 | - | 2023-01-14 |
刘宏钧 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2013-06-18至2025-06-14 | 91.00万 | 20.16万 | 2022-06-16 |
杨幸新 | 副总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2015-10-26至2025-06-14 | 85.00万 | 40.32万 | 2022-06-16 |
顾强 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 58 | 2019-10-28至2025-06-14 | 87.00万 | - | 2022-06-16 |
评论
苏州晶讯科技股份有限公司
半导体器件、电子材料、高分子、陶瓷新材料器件、模组、PESD静电抑制器的研发设计、加工制造及销售;相关电子元器件的研发和销售;电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务,以及相关产品与技术的进出
苏州晶讯科技股份有限公司
0
苏州方林科技股份有限公司
苏州方林科技股份有限公司(曾用名:苏州方林科技电子材料有限公司),成立于2002年,方林科技成员,位于江苏省苏州市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本6760万人民币
苏州方林科技股份有限公司
0