重庆睿安特盾构技术股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王彬 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 54 | 2015-06-25至今 | - | - | 2017-12-19 |
彭维德 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 72 | 2015-06-25至今 | - | - | 2015-09-28 |
何杰俊 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2015-06-25至今 | - | - | 2015-09-28 |
李军 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 62 | 2016-05-12至今 | 0.00 | - | 2016-05-13 |
陈渝 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 64 | 2016-05-19至今 | - | - | 2018-01-18 |
李立中 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2015-06-25至今 | - | - | 2015-09-28 |
卢雷颖 | 监事 | - | - | - | 2016-08-12至今 | 0.00 | - | 2016-08-12 |
黎霞 | 监事 | - | - | - | 2017-02-03至今 | 0.00 | - | 2017-02-06 |
王光东 | 职工监事 | 本科 | 男 | 38 | 2016-08-10至今 | - | - | 2016-08-11 |
卢燕 | 董事会秘书,财务负责人 | - | 女 | 59 | 2018-03-12至今 | - | - | 2018-03-13 |
评论