牡丹江恒丰纸业股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李迎春 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2024-04-15至2027-04-07 | 136.8万 | - | 2024-04-16 |
梁德权 | 副董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2024-04-15至2027-04-07 | 62.72万 | - | 2024-04-16 |
张成龙 | 职工董事 | 本科 | 男 | 39 | 2024-04-08至2027-04-07 | - | - | 2024-03-15 |
潘高峰 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 47 | 2021-05-07至2027-04-07 | 64.71万 | - | 2024-04-16 |
李恩双 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 45 | 2021-05-07至2027-04-07 | 62.20万 | - | 2024-04-16 |
刘文波 | 独立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2021-05-07至2027-04-07 | 7.790万 | - | 2024-04-09 |
孙延生 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2021-05-07至2027-04-07 | 7.790万 | - | 2024-04-09 |
张晓慧 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 54 | 2021-05-07至2027-04-07 | 7.790万 | - | 2024-04-09 |
周再利 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2024-04-08至2027-04-07 | 66.06万 | - | 2024-04-16 |
张伟 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 48 | 2021-05-07至2027-04-07 | 0.00 | - | 2024-04-16 |
李东日 | 监事 | 本科 | 男 | 50 | 2021-05-07至2027-04-07 | 24.13万 | - | 2024-04-09 |
李天龙 | 职工监事 | 本科 | 男 | 46 | 2021-05-07至2027-04-07 | 24.89万 | - | 2024-03-15 |
刘君 | 财务负责人,财务总监 | 本科 | 男 | 61 | 2009-04-22至2027-04-07 | 42.80万 | - | 2024-04-16 |
刘新欢 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 56 | 2015-05-28至2027-04-07 | 35.84万 | - | 2024-04-16 |
评论