浙江臻镭科技股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郁发新 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 49 | 2019-06-17至2026-09-25 | 110.5万 | 4504万 | 2023-09-29 |
张兵 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 40 | 2019-06-17至2026-09-25 | 59.04万 | - | 2023-09-29 |
谢炳武 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2019-06-17至2026-09-25 | 64.86万 | - | 2023-09-29 |
陈浔濛 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2020-09-27至2026-09-25 | 55.04万 | - | 2023-09-29 |
周守利 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2020-09-27至2026-09-25 | 6.000万 | - | 2023-09-27 |
江乾坤 | 独立董事 | 博士 | 男 | 50 | 2020-09-27至2026-09-25 | 6.000万 | - | 2023-09-27 |
翁国民 | 独立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2020-09-27至2026-09-25 | 6.000万 | - | 2023-09-27 |
卢超 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 41 | 2020-08-24至2026-09-25 | 38.24万 | - | 2023-09-29 |
宋启河 | 监事 | 本科 | 男 | 41 | 2020-09-27至2026-09-25 | 39.90万 | - | 2023-09-27 |
邢宏波 | 监事 | 本科 | 男 | 35 | 2020-09-27至2026-09-25 | 51.75万 | - | 2023-09-27 |
李娜 | 董事会秘书,财务总监 | 本科 | 女 | 33 | 2020-09-27至2026-09-25 | 37.60万 | - | 2023-09-29 |
评论
浙江群臻科技股份有限公司
浙江群臻科技股份有限公司(曾用名:浙江金特模具有限公司),成立于2004年,位于浙江省温州市,是一家以从事专用设备制造业为主的企业。企业注册资本3900万人民币,超过了97%的浙江省同行,实缴资本50
浙江群臻科技股份有限公司
0
臻迪科技股份有限公司
臻迪科技股份有限公司(曾用名:北京臻迪科技股份有限公司),成立于2012年,位于山东省威海市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本15518.5072万人民币,超过了98%的山东省同行,
臻迪科技股份有限公司
0
浙江臻能工贸有限公司
金属门、智能锁、防火门芯、金属工具、不锈钢制品、帐篷、沙滩床、沙滩椅、睡袋的制造、加工、销售;普通货物运输;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江臻能工贸有限公司
0
浙江臻品工贸有限公司
防盗门、防火门、不锈钢制品、铜门、铝合金门、日用金属制品、训练健身器材、金属工具、电动自行车、五金配件制造、销售,汽车配件销售;货物进出口;普通货物运输(凭有效的许可证经营)。(依法须经批准的项目,经
浙江臻品工贸有限公司
0