河北凯翔电气科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张阿敏 | 董事长,董事 | 本科 | 女 | 74 | 2014-06-03至2026-03-12 | - | 2929万 | 2023-03-15 |
李郑军 | 董事 | 大专 | 男 | 44 | 2014-06-03至2026-03-12 | - | - | 2023-03-15 |
万厚杰 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2016-10-17至2026-03-12 | - | - | 2023-09-27 |
季彩瑞 | 董事 | 本科 | 女 | 45 | 2014-06-03至2026-03-12 | - | - | 2023-03-15 |
陈国民 | 董事 | 中专 | 男 | 45 | 2014-06-03至2026-03-12 | - | - | 2023-03-15 |
辛明 | 监事会主席 | 中专 | 男 | 43 | 2023-09-18至2026-03-12 | - | - | 2023-09-20 |
潘少君 | 监事 | 本科 | 男 | 43 | 2023-09-18至2026-03-12 | - | - | 2023-09-20 |
李付强 | 职工监事 | 大专 | 男 | 41 | 2014-06-03至2026-03-12 | - | - | 2023-03-15 |
王环 | 财务负责人 | 大专 | 女 | 50 | 2014-06-03至2026-03-12 | - | - | 2023-03-15 |
钟寰 | 董事会秘书 | 大专 | 男 | 41 | 2014-06-03至2026-03-12 | - | - | 2023-03-15 |
评论