湖南电广传媒股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-08
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王艳忠 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2021-07-02至今 | 289.1万 | 10万 | 2021-07-05 |
彭爱辉 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 52 | 2022-05-31至今 | 259.1万 | - | 2022-06-01 |
杨贇 | 董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2021-09-22至今 | 0.00 | - | 2021-09-23 |
付维刚 | 董事,副总经理,财务总监 | 硕士 | 男 | 45 | 2019-03-14至今 | 169.1万 | - | 2019-12-13 |
申波 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2019-12-11至今 | 180.0万 | 2.93万 | 2019-12-13 |
徐莉萍 | 独立董事 | 博士 | 女 | 58 | 2016-05-12至今 | 18.00万 | - | 2019-12-12 |
赵文挺 | 独立董事 | 本科 | 男 | 49 | 2019-12-11至今 | 18.00万 | - | 2019-12-12 |
王林 | 独立董事 | 本科 | 男 | 70 | 2019-12-11至今 | 18.00万 | - | 2019-12-12 |
朱皓峰 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2019-12-11至今 | 0.00 | - | 2019-12-12 |
余鑫维 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 61 | 2018-02-12至今 | 179.7万 | - | 2019-12-13 |
冯硕 | 监事 | 硕士 | 女 | 56 | 2019-12-11至今 | 69.56万 | - | 2019-12-12 |
刘登佐 | 职工监事 | 博士 | 男 | 56 | 2019-12-11至今 | 0.00 | - | 2019-12-12 |
吴俊 | 副总经理 | 博士 | 女 | 41 | 2023-05-11至今 | 109.6万 | - | 2023-05-12 |
欧文凯 | 副总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2019-04-25至今 | 164.1万 | - | 2019-12-13 |
谭北京 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 45 | 2020-06-10至今 | 81.79万 | - | 2020-06-11 |
评论
电广传媒
成立于1998年,湖南有线集团旗下成员,集有线网络、传媒内容、投资管理、互联网新媒体、旅游酒店于一体的综合型企业湖南电广传媒股份有限公司(证券代码000917)成立于1998年,截止2015年12月3
电广传媒
0
无锡广通传媒股份有限公司
承接国内外演出经营、演出经纪,广播电视节目制作、发行(不得制作时政新闻类广播电视节目)(上述范围凭有效许可证件经营);国内贸易(不含国家限制及禁止类项目);数字移动可视系统设计、开发、安装、组装、技术
无锡广通传媒股份有限公司
0
黑龙江龙广传媒股份有限公司
黑龙江龙广传媒股份有限公司(曾用名:黑龙江龙广之声文化传播有限责任公司),成立于2008年,黑龙江省全媒体产业集团成员,位于黑龙江省哈尔滨市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本3000万人
黑龙江龙广传媒股份有限公司
0
福建今日八闽电广传媒有限公司
《今日八闽》是一栏电视专题节目,开辟有信息播报、资讯速递、历史印记、名人趣事、名优掠影和成功聚焦等子板块。信息播报:追踪市场动态,紧跟时事热点,对各企事业单位、各行业召开的新闻发布会、展会等相关活动资
福建今日八闽电广传媒有限公司
0
广东华电建设股份有限公司
广东华电建设股份有限公司(曾用名:佛山市华电工程有限公司),成立于1995年,广特电气成员,位于广东省佛山市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本2000万人民币,超过了96%的广东省同
广东华电建设股份有限公司
0