四川聚塔科技股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨玺 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 61 | 2015-09-21至2024-10-11 | - | 765万 | 2021-10-12 |
郑文君 | 副董事长,董事,总经理 | 高中 | 女 | 61 | 2015-09-21至今 | - | 300万 | 2021-10-12 |
杨俊杰 | 董事,董事会秘书 | 大专 | 男 | 37 | 2015-09-21至2024-10-11 | - | 300万 | 2021-10-12 |
谢丽君 | 董事,财务总监 | 大专 | 女 | 61 | 2015-09-21至2024-10-11 | - | 20.5万 | 2021-10-12 |
何春霞 | 董事 | 高中 | 女 | 59 | 2015-09-21至2024-10-11 | 0.00 | 42万 | 2021-10-12 |
宋大银 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 70 | 2015-09-21至2024-10-11 | - | 3.5万 | 2021-10-12 |
宋德容 | 监事 | - | - | - | 2023-11-02至2024-10-11 | - | 3.5万 | 2023-11-02 |
余桂芳 | 监事 | 初中 | 女 | 60 | 2015-09-21至2024-10-11 | 0.00 | 82万 | 2021-10-12 |
评论